УМНОЖЕНИЕ НА 10, 100, 1000

УМНОЖЕНИЕ НА 10, 100, 1000.

 

Для того, чтобы умножить любое число на 10, 100, 1000 нужно после результата умножения (в правой стороне числа) поставить столько ноликов, сколько стоит в 10 , 100, 1000.

Например:

268 x 10 = 2 680 →единицы переходят в десятки, десятки переходят в сотни, сотни переходят в тысячи, а на месте единиц ставится ноль.

Для рассмотрения таблиц вспомним обозначения разрядов:

k – тысяча (оранжевый цвет)

h – сотня (зелёный цвет)

da  – десятки (красный цвет)

u – единицы (синий цвет)

uk h da u
2 6 8
2 6 8 0

59 x 100 = 5 900→ единицы переходят в сотни, сотни в тысячи, а на месте единиц ставятся два ноля.

uk h da u
5 9
5 9 0 0

 

3 x 1 000= 3000 →единицы переходят в разряд тысяч, а на месте единиц ставим три ноля.

uk h da u
3
3 0 0 0

 

 Задание № 1

Заполнить таблицу.

 x 10 x 100 x 1 000
4 3 6
8 7 4
15 5 2
23 12 3
728 39 1
500 60 5
604 51 8
150 74 9

 Задание № 2

Вставить пропущенные числа.

6 x 10 =                                                    262 x …….= 2620                              ………..x 1 000 = 5 000

22 x 100 =                                                   6 x ……..= 6 000                             ……….x 1 000 = 3 400

9 x 1 000=                                                  18 x ……. = 180                                 ……….x 100 = 3 00

7 x 1 000 =                                                 54 x ……. = 5 400                            ………. x 10 = 370

70 x 100 =                                                126 x ……. = 1 260                            ………. x 100 = 6 500

85 x 100 =                                                159 x ……..= 1590                            ……….. x 10 = 850

 ОТВЕТЫ

 Задание № 1

Заполнить таблицу.

 x 10 x 100 x 1 000
4  40 3  300 6  6 000
8  80 7  700 4  4 000
15  150 5  500 2  2 000
23  230 12  1 200 3  3 000
728  7 280 39  3 900 1  1 000
500  5 000 60  6 000 5  5 000
604  6 040 51  5 100 8  8 000
150  1 500 74  7 400 9  9 000

 Задание № 2

Вставить пропущенные числа.

6 x 10 = 60                                              262 x  10 = 2620                                5 x 1 000 = 5 000

22 x 100 =2 200                                    6 x 1 000 = 6 000                            34 x 100 = 3 400

9 x 1 000=  9 000                                   18 x 10 = 180                                    3 x 100 = 3 00

7 x 1 000 = 7 000                                   54 x 100 = 5 400                              37 x 10 = 370

70 x 100 = 7 000                                    126 x 10 = 1 260                               65 x 100 = 6 500

85 x 100 =  8 500                                  159 x 10 = 1590                                  85 x 10 = 850

 

 

Программа по математике в начальной школе.