*** In questi giorni potrebbe capitare che riscontriate qualche disservizio, stiamo aggiornando il sito. Ma torneremo più forti di prima ***

Moltiplicazioni per 10, 100 e 1000

 

Per moltiplicare un numero per 10, 100, 1000 bisogna aggiungere alla sua destra tanti zeri quanti sono quelli che si trovano in 10, 100, 1000.

Per esempio 268 x 10 = 2 680 → Le unità diventano decine, le decine diventano centinaia, le centinaia diventano migliaia, il posto delle unità viene occupato da uno zero.

uk h da u
2 6 8
2 6 8 0

59 x 100 = 5 900→ Le unità diventano centinaia, le decine diventano migliaia, i posti delle unità e delle decine vengono occupati da due zeri.

uk h da u
5 9
5 9 0 0

 

3 x 1 000= 3000 → Le unità diventano migliaia, i posti delle unità e delle decine vengono occupati da tre zeri.

uk h da u
3
3 0 0 0

Programma matematica terza elementare

 Esercizio n° 1

Completa le tabelle.

 x 10

x 100 x 1 000
4 3 6
8 7 4
15 5 2
23 12 3
728 39 1
500 60 5
604 51 8
150 74 9

Esercizio n° 2

Completa scrivendo il numero mancante.

6 x 10 =                                                    262 x …….= 2620                              ………..x 1 000 = 5 000

22 x 100 =                                                   6 x ……..= 6 000                             ……….x 1 000 = 3 400

9 x 1 000=                                                  18 x ……. = 180                                 ……….x 100 = 3 00

7 x 1 000 =                                                 54 x ……. = 5 400                            ………. x 10 = 370

70 x 100 =                                                126 x ……. = 1 260                            ………. x 100 = 6 500

85 x 100 =                                                159 x ……..= 1590                            ……….. x 10 = 850

 

Svolgimento

Esercizio n° 1

Completa le tabelle.

 x 10

  x 100   x 1 000
4  40 3  300 6  6 000
8  80 7  700 4  4 000
15  150 5  500 2  2 000
23  230 12  1 200 3  3 000
728  7 280 39  3 900 1  1 000
500  5 000 60  6 000 5  5 000
604  6 040 51  5 100 8  8 000
150  1 500 74  7 400 9  9 000

Esercizio n° 2

Completa scrivendo il numero mancante.

6 x 10 = 60                                              262 x  10 = 2620                                5 x 1 000 = 5 000

22 x 100 =2 200                                    6 x 1 000 = 6 000                            34 x 100 = 3 400

9 x 1 000=  9 000                                   18 x 10 = 180                                    3 x 100 = 3 00

7 x 1 000 = 7 000                                   54 x 100 = 5 400                              37 x 10 = 370

70 x 100 = 7 000                                    126 x 10 = 1 260                               65 x 100 = 6 500

85 x 100 =  8 500                                  159 x 10 = 1590                                  85 x 10 = 850

 

Programma matematica terza elementare

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi